Hanes ariannol THE MCPIN FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1117336
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £607.79k | £641.81k | £522.47k | £784.14k | £942.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £732.73k | £759.05k | £831.69k | £1.10m | £1.22m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £138.35k | £51.66k | £25.86k | £71.84k | £232.76k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £768 | £0 | £6.50k | £7.43k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £407.86k | £527.56k | £474.99k | £697.99k | £675.94k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £59.18k | £61.82k | £21.63k | £7.82k | £26.71k | |
|
Incwm - Arall | £2.41k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £721.74k | £759.05k | £811.00k | £1.10m | £1.22m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £10.99k | £0 | £20.69k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.85k | £6.54k | £6.32k | £8.25k | £4.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £15.15k | £14.20k | £10.57k | £38.30k | £25.64k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £9.03k | £0 | £20.60k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.