ymddiriedolwyr MEDAILLE TRUST
Rhif yr elusen: 1117830
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanda Susannah Francis | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|
||||
Colin Lee Ward | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Dr Rosemary Anne Anselm Keenan | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Sister Mary Philomena Bowers | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Robert Kenneth Marsh | Ymddiriedolwr | 09 February 2022 |
|
|
||||
Mary Catherine Gandy | Ymddiriedolwr | 09 February 2022 |
|
|
||||
SISTER MARY TERESA FITZPATRICK | Ymddiriedolwr | 05 May 2021 |
|
|||||
Marlene Sookdeo | Ymddiriedolwr | 28 October 2020 |
|
|
||||
Dr Barry Lynch | Ymddiriedolwr | 23 October 2019 |
|
|
||||
Sister Jane Maltby | Ymddiriedolwr | 24 July 2019 |
|
|
||||
TERRY RONALD TENNENS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.