Hanes ariannol ST HILDA'S COLLEGE IN THE UNIVERSITY OF OXFORD
Rhif yr elusen: 1137537
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.74m | £10.94m | £9.98m | £10.53m | £12.12m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.60m | £8.51m | £9.28m | £13.81m | £12.35m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.97m | £3.29m | £2.85m | £2.38m | £2.32m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £210.00k | £104.00k | £71.00k | £497.00k | £798.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.79m | £4.91m | £5.05m | £497.00k | £7.34m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £5.00k | £8.00k | £8.00k | £1.62m | £8.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.77m | £2.43m | £1.75m | £1.59m | £1.66m | |
|
Incwm - Arall | £4.00k | £209.00k | £269.00k | £6.04m | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £474.00k | £2.12m | £956.00k | £0 | £234.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.71m | £7.74m | £8.61m | £12.89m | £11.24m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £744.00k | £703.00k | £642.00k | £678.00k | £692.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.00k | £18.00k | £0 | £22.00k | £26.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £8.61m | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £275.00k | £266.00k | £241.00k | £234.00k | £181.00k | |
|
Gwariant - Arall | £141.00k | £74.00k | £33.00k | £235.00k | £417.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.