ST HILDA'S COLLEGE IN THE UNIVERSITY OF OXFORD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide education and residential accommodation for women and men who are members of the College and the University of Oxford. To maintain, continue and develop the College ethos and tradition of providing encouragement and support in academic research and education undertaken by women and men. To do all other such things as are incidental or conducive to support the above.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Cyfanswm incwm:
£12,119,000
Roddion a chymynroddion | £2.32m | |
Weithgareddau elusennol | £7.34m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £798.00k | |
Buddsoddiadau | £1.66m | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£12,349,000
Codi arian | £692.00k | |
Weithgareddau elusennol | £11.24m | |
Arall | £417.00k |
£1,496,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.11m | |
Gwariant elusennol | £11.24m |
Codi arian a Arall Gwariant | £1.11m | |
Gwariant elusennol | £11.24m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £1.27m |
Pobl

144 Gweithwyr
42 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 10 |
£70k i £80k | 1 |
£90k i £100k | 2 |
£100k i £110k | 1 |
£130k i £140k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 17 Awst 2010: Cofrestrwyd
- ST HILDA'S COLLEGE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
42 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Charlotte Stagg | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Andrew Thomas | Ymddiriedolwr | 06 March 2024 |
|
|||||
Robin Thompson | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||
Dr Matthew Hoban | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Professor Naomi Wray | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Malachi McIntosh | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Professor Dame Sarah Marcella Springman DBE | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|||||
Christopher Wood | Ymddiriedolwr | 02 December 2020 |
|
|
||||
Dr Louise Hanson | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Professor Catherine Ruth Schenk | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|
||||
Dr David Tew | Ymddiriedolwr | 01 February 2020 |
|
|
||||
Professor Andrea Mondino | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Professor Duncan Richards | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Dr Matthew Parrott | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Dr Barbara Havelkova | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
Professor Claire Gwenlan | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Professor Anders Bredahl Kock | Ymddiriedolwr | 31 August 2017 |
|
|
||||
DR Sarah Jane Norman | Ymddiriedolwr | 15 February 2017 |
|
|
||||
DR Lorraine Wild | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||
Professor Jane Barlow | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|||||
Dr Daniel Peter Bulte | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Dr Catherine Elizabeth Swales | Ymddiriedolwr | 09 March 2016 |
|
|
||||
Professor Dev Saif Gangjee | Ymddiriedolwr | 14 October 2013 |
|
|||||
Dr PHILIPPA ANNE HULLEY | Ymddiriedolwr | 29 August 2012 |
|
|
||||
Dr ELINOR PAYNE | Ymddiriedolwr | 16 December 2011 |
|
|
||||
Professor Julia Alison Noble | Ymddiriedolwr | 15 December 2011 |
|
|||||
Professor Rachel Condry | Ymddiriedolwr | 15 December 2011 |
|
|
||||
PROFESSOR DANIEL LESLIE WAKELIN | Ymddiriedolwr | 15 December 2011 |
|
|
||||
Professor ARIS KATZOURAKIS | Ymddiriedolwr | 15 December 2011 |
|
|
||||
Professor HELEN JANE SWIFT | Ymddiriedolwr | 15 December 2011 |
|
|
||||
Professor DAVID ALASTAIR HOWEY | Ymddiriedolwr | 15 December 2011 |
|
|
||||
Professor SELINA TODD | Ymddiriedolwr | 15 December 2011 |
|
|
||||
Dr STEPHEN BENEDICT MCHUGH | Ymddiriedolwr | 15 December 2011 |
|
|
||||
Professor PETRA SCHLEITER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Professor Dmitry Filatov | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr REBECCA MARGARET ARMSTRONG | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Professor Katherine Jane Clarke | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr GEORGINA LOUISE BRENTNALL PAUL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Professor Lorna Joyce Smith | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Dr KERSTIN HOGE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr HANNAH ELIZABETH SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr MARGARET KEAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.74m | £10.94m | £9.98m | £10.53m | £12.12m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.60m | £8.51m | £9.28m | £13.81m | £12.35m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.97m | £3.29m | £2.85m | £2.38m | £2.32m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £210.00k | £104.00k | £71.00k | £497.00k | £798.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.79m | £4.91m | £5.05m | £497.00k | £7.34m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £5.00k | £8.00k | £8.00k | £1.62m | £8.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.77m | £2.43m | £1.75m | £1.59m | £1.66m | |
|
Incwm - Arall | £4.00k | £209.00k | £269.00k | £6.04m | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £474.00k | £2.12m | £956.00k | £0 | £234.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.71m | £7.74m | £8.61m | £12.89m | £11.24m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £744.00k | £703.00k | £642.00k | £678.00k | £692.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.00k | £18.00k | £0 | £22.00k | £26.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £8.61m | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £275.00k | £266.00k | £241.00k | £234.00k | £181.00k | |
|
Gwariant - Arall | £141.00k | £74.00k | £33.00k | £235.00k | £417.00k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £61.15m | £136.83m | £141.25m | £135.92m | £116.44m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £73.80m | £1.01m | £1.01m | £1.66m | £23.01m | |
|
Cyfanswm asedau | £5.80m | £4.87m | £7.48m | £8.57m | £7.35m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£1.98m | -£1.49m | -£1.35m | -£3.20m | -£2.15m | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £23.00m | £21.57m | £21.58m | £21.51m | £21.96m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 22 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 22 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 26 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 26 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 24 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 24 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 24 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 24 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 27 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 27 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CHARTERS OF 13 MARCH 1926, 29 AUGUST 1955, 20 FEBRUARY 1961 AND 25 JULY 2007 AND STATUTES LAST AMENDED 25 JULY 2007
Gwrthrychau elusennol
1.TO PROVIDE EDUCATION AND RESIDENTIAL ACCOMMODATION FOR WOMEN AND MEN WHO ARE MEMBERS OF THE COLLEGE AND OF THE UNIVERSITY OF OXFORD. 2. TO MAINTAIN, CONTINUE AND DEVELOP THE COLLEGE ETHOS AND TRADITION OF PROVIDING ENCOURAGEMENT AND SUPPORT IN ACADEMIC RESEARCH AND EDUCATION UNDERTAKEN BY WOMEN AND MEN.
Maes buddion
OXFORDSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
COWLEY PLACE
OXFORD
OX4 1DY
- Ffôn:
- 01865276815
- E-bost:
- PRINCIPAL@ST-HILDAS.OX.AC.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window