TriTrees

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We support low-income communities by planting super fruit trees for food security, economic empowerment, and environmental conservation. We learn from and work with the communities that we serve.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Llundain Fwyaf
- Uganda
Llywodraethu
- 16 Ebrill 2007: Cofrestrwyd
- NEW CREATION FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABIGAIL KAJUMBA | Ymddiriedolwr | 30 July 2012 |
|
|
||||
TINA CAROLE KAJUMBA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DANNY KAJUMBA | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £599 | £1.25k | £5.40k | £6.20k | £7.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £599 | £1.25k | £5.40k | £6.20k | £7.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 118 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 118 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 27 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 08 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Mawrth 2022 | 45 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Medi 2021 | 234 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 6 NOVEMBER 2006 AS AMENDED 20 FEBRUARY 2007 as amended on 20 Jun 2022
Gwrthrychau elusennol
1 THE RELIEF OF SICKNESS, POVERTY, FINANCIAL HARDSHIP AND THE PRESERVATION OF HEALTH FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN GENERAL AND MEMBERS OF THE UGANDAN COMMUNITY IN PARTICULAR, WITHIN THE UNITED KINGDOM AND IN UGANDA. 2 THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN GENERAL AND MEMBERS OF THE UGANDAN COMMUNITY IN PARTICULAR, WITHIN THE UNITED KINGDOM AND IN UGANDA. 3 TO PROMOTE RACIAL HARMONY FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN GENERAL AND MEMBERS OF THE UGANDAN COMMUNITY IN PARTICULAR, WITHIN THE UNITED KINGDOM AND IN UGANDA BY THE PROVISION OF INFORMATION, EDUCATION. TRAINING AND ADVICE.
Maes buddion
UNITED KINGDOM. UGANDA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
85 Bronte Avenue
Christchurch
BH23 2ND
- Ffôn:
- 07860600050
- E-bost:
- dkajumba@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window