Hanes ariannol GREAT ASHBY COMMUNITY CENTRE MANAGEMENT ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1117362
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £66.02k £50.32k £80.80k £72.79k £78.45k
Cyfanswm gwariant £55.67k £65.95k £47.40k £67.96k £78.46k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £26.69k £21.50k £3.30k N/A