Hanes ariannol ROTARY CLUB OF BRYNMAWR WATER PROJECTS

Rhif yr elusen: 1118064
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2014 31/07/2015 31/07/2016 31/07/2017 31/07/2018
Cyfanswm Incwm Gros £49.31k £37.28k £23.74k £10.17k £7.33k
Cyfanswm gwariant £9.05k £86.88k £5.95k £7.98k £9.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0 N/A