PROSTATE CANCER RESEARCH FOUNDATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Prostate Cancer Research Foundation has two aims, the first to promote independent worldwide research into all aspects of prostate cancer; and the second to spread the crucial knowledge gathered from that research as far afield as possible, via internationally recognised Forum, attended by the world's top prostate cancer experts.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2009
Cyfanswm incwm:
£833,117
Roddion a chymynroddion | £376.13k | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £442.03k | |
Buddsoddiadau | £14.95k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£900,162
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £592.12k | |
Arall | £0 |
-£75 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £308.04k | |
Gwariant elusennol | £592.12k |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Canada
- Gogledd Iwerddon
- Israel
- Unol Daleithiau
- Yr Alban
- Yr Iseldiroedd
Llywodraethu
- 30 Rhagfyr 2010: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1135297-1 PROSTATE CANCER RESEARCH FOUNDATION
- 22 Rhagfyr 2006: Cofrestrwyd
- 30 Rhagfyr 2010: Tynnwyd (CYFARWYDDYD UNO (S96))
- PROSTATE RESEARCH (Enw gwaith)
- PROSTATE CANCER CHARITABLE TRUST (Enw blaenorol)
- PROSTATE CANCER RESEARCH FOUNDATION 2006 (Enw blaenorol)
- THE PROSTATE CANCER RESEARCH FOUNDATION (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2007 | 30/06/2008 | 30/06/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £524.40k | £1.21m | £833.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £230.97k | £847.64k | £900.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £515.29k | £544.52k | £376.13k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £8.73k | £636.42k | £442.03k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £373 | £24.20k | £14.95k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £149.48k | £561.96k | £592.12k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.05k | £52.47k | £61.32k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/06/2007 | 30/06/2008 | 30/06/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £6.83k | £12.00k | £11.10k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £656 | £581 | |
|
Cyfanswm asedau | £360.60k | £694.10k | £572.20k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £73.99k | £55.83k | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2009 | 25 Chwefror 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2009 | 25 Chwefror 2010 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2008 | 07 Ionawr 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2008 | 07 Ionawr 2009 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2007 | 22 Ebrill 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2007 | 22 Ebrill 2008 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 6 SEPTEMBER 2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 12 MARCH 2007 AND CERTIFICATE OF INCORPORATION UPON CHANGE OF NAME DATED 3 JUNE 2008
Gwrthrychau elusennol
(A) THE PROMOTION OF THE STUDY OF AND RESEARCH INTO THE CAUSES OF AND A CURE FOR AND THE RELIEF OF CANCER OF THE PROSTATE AND SIMILAR DISEASES; AND (B) THE PROVISION OF RELIEF AND/OR TREATMENT FOR ANYONE SUFFERING FROM ANY SUCH AILMENT DISEASE OR COMPLAINT.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL AND OVERSEAS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window