RIANA DEVELOPMENT NETWORK (RDN)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Riana Development Network is a community based organisation, organised to promote health, socio-economic and cultural development amongst the resident African communities living in the UK. Riana is established to further such charitable purposes for the benefit of the public (in particular, members from the minority ethnic communities, women and children either nationally or overseas.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £26,455 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
18 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Ealing
- Hammersmith And Fulham
- Hillingdon
- Hounslow
- Cenia
- Uganda
Llywodraethu
- 19 Mehefin 2007: Cofrestrwyd
- RIANA DEVELOPMENT FOUNDATION NETWORK (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erick Ogello | Cadeirydd | 30 September 2016 |
|
|
||||
Shem Obuya | Ymddiriedolwr | 24 June 2020 |
|
|
||||
Victor Ojwang | Ymddiriedolwr | 30 May 2020 |
|
|
||||
Tei Adegu | Ymddiriedolwr | 14 March 2020 |
|
|
||||
George Osore Mr | Ymddiriedolwr | 17 August 2019 |
|
|
||||
HELLEN ODIEMBO | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | 31/10/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £130.75k | £178.54k | £168.59k | £164.27k | £186.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £122.82k | £176.35k | £167.67k | £175.73k | £172.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £55.43k | £54.38k | £62.49k | £34.20k | £26.46k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2024 | 23 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2024 | 23 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 31 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 31 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 31 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 31 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 01 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 01 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 21 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 21 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 19 SEPTEMBER 2005 AS AMENDED 27 JANUARY 2007 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 08/04/2015 as amended on 29 Jun 2020
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF AFRICAN PEOPLE FROM THE GREAT LAKES REGION OF AFRICA, ESPECIALLY YOUNG PEOPLE AND WOMEN WHO RESIDE IN THE UK AND AFRICA BY: A) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND TRAINING INCLUDING ASSISTANCE TO FIND EMPLOYMENT: B) THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP INCLUDING THE PROVISION OF COUNSELLING, INFORMATION AND ADVICE; C) THE RELIEF OF SICKNESS AND PRESERVATION AND PROTECTION OF GOOD HEALTH INCLUDING THE PROVISION OF INFORMATION AND ADVICE ON HEALTH ISSUES SUCH AS HIV/AIDS; AND D) THE PROVISION OF RECREATIONAL FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE; 2) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE ISSUES FACED BY AFRICAN PEOPLE FROM THE GREAT LAKES REGION OF AFRICA BOTH IN THE UK AND AFRICA.
Maes buddion
NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
COMMUNITY ROOM
1 EDENSOR GARDENS
CHISWICK
LONDON
W4 2QY
- Ffôn:
- 02087428906
- E-bost:
- info@riana.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window