Hanes ariannol KEYSTONE ACCOUNTABILITY
Rhif yr elusen: 1118999
Mae'r elusen yn ansolfent
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £699.88k | £1.46m | £1.55m | £910.02k | £556.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £753.94k | £1.22m | £1.74m | £1.09m | £568.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £161.29k | £252.84k | £146.54k | £243.54k | £220.46k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £534.09k | £1.21m | £1.41m | £666.48k | £336.36k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2 | £3 | £8 | £4 | £5 | |
|
Incwm - Arall | £4.50k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £739.83k | £952.56k | £1.59m | £1.01m | £492.15k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £14.11k | £269.12k | £157.11k | £87.74k | £76.06k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £65.48k | £35.46k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.