KEYSTONE ACCOUNTABILITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A civil society organisation that seeks to maximise the developmental impact of social purpose organisations.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2020
Cyfanswm incwm:
£556,823
Roddion a chymynroddion | £220.46k | |
Weithgareddau elusennol | £336.36k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £5 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£568,211
Codi arian | £76.06k | |
Weithgareddau elusennol | £492.15k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £76.06k | |
Gwariant elusennol | £492.15k |
Pobl

6 Gweithwyr
3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
£120k i £130k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 27 Ebrill 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beulah Arnolda van Wyk | Ymddiriedolwr | 11 March 2020 |
|
|
||||
Jeremy Andrew Nicholls | Ymddiriedolwr | 02 December 2019 |
|
|
||||
JACK LANGE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £699.88k | £1.46m | £1.55m | £910.02k | £556.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £753.94k | £1.22m | £1.74m | £1.09m | £568.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £161.29k | £252.84k | £146.54k | £243.54k | £220.46k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £534.09k | £1.21m | £1.41m | £666.48k | £336.36k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2 | £3 | £8 | £4 | £5 | |
|
Incwm - Arall | £4.50k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £739.83k | £952.56k | £1.59m | £1.01m | £492.15k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £14.11k | £269.12k | £157.11k | £87.74k | £76.06k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £65.48k | £35.46k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £3.90k | £21.02k | £15.04k | £145 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £458.64k | £531.46k | £217.67k | £131.56k | £55.56k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £410.25k | £258.66k | £130.03k | £211.87k | £147.12k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 16 NOVEMBER 2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 2 APRIL 2007.
Gwrthrychau elusennol
3. THE OBJECTS ARE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC: 3.1 3.1.1 TO ADVANCE THE EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS OF CHARITIES AND TO IMPROVE THE EFFECTIVE USE OF RESOURCES FOR C CHARITABLE PURPOSES; AND 3.1.2 TO PROMOTE THE VOLUNTARY SECTOR (BEING CHARITIES (ORGANISATIONS ESTABLISHED ANYWHERE IN THE WORLD FOR EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES AS DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE LAW OF ENGLAND AND WALES) AND VOLUNTARY ORGANISATIONS (BEING NON POLITICAL ORGANISATIONS, INDEPENDENT OF LOCAL OR NATIONAL GOVERNMENTS OR OTHER STATUTORY AUTHORITIES, ESTABLISHED FOR PURPOSES THAT ADD VALUE TO WHOLE OR A SIGNIFICANT SECTION OF THE COMMUNITY AND WHICH ARE NOT PERMITTED BY THEIR CONSTITUTIONS TO MAKE A PROFIT FOR PRIVATE DISTRIBUTION) FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC; BY DEVELOPING METHODOLOGIES AND STANDARDS TO MEASURE THE IMPACT OF GRANTS AND OTHER FUNDING (ON A NATIONAL OR INTERNATIONAL BASIS) AND TO PROMOTE EFFECTIVE MEANS OF EDUCATING PEOPLE IN THE USE AND APPLICATION OF SUCH METHODOLOGIES AND STANDARDS; 3.2 TO ADVANCE EDUCATION; 3.3 TO RELIEVE POVERTY; AND 3.4 TO ADVANCE ANY OTHER EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES RECOGNISED AS SUCH BY THE LAWS OF ENGLAND AND WALES.
Maes buddion
ANYWHERE IN THE WORLD.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
FRP ADVISORY TRADING LIMITED
142-148 MAIN ROAD
SIDCUP
DA14 6NZ
- Ffôn:
- 0208 302 4344
- E-bost:
- CHRIS.0DWYER@FRPADVISORY.COM
- Gwefan:
-
WWW.KFRPADVISORY.COM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window