Hanes ariannol SHERFIELD PARK COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1120303
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2016 30/09/2017 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020
Cyfanswm Incwm Gros £109.50k £95.33k £101.81k £0 £0
Cyfanswm gwariant £103.52k £101.77k £95.28k £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £18.72k £1.77k £15.17k N/A N/A