Hanes ariannol CREATION MINISTRIES INTERNATIONAL (UK / EUROPE) LTD

Rhif yr elusen: 1117490
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £377.32k £368.99k £370.29k £539.25k £353.30k
Cyfanswm gwariant £367.26k £331.96k £361.98k £399.25k £360.63k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £4.94k £22.30k £5.54k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £402.79k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £131.92k N/A
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £4.54k N/A
Incwm - Arall N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £155.98k N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £391.47k N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £7.77k N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £2.20k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £0 N/A