ymddiriedolwyr EMS VALLEY UNIVERSITY OF THE THIRD AGE
Rhif yr elusen: 1117497
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Mathews | Cadeirydd | 27 May 2021 |
|
|
||||
Margaret Lesley Melhuish | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Elizabeth marie Rosoman | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Roderick Alan Lipscombe | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Hilary Nola Street | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
Deborah Robinson | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
Karen Jane Rodger | Ymddiriedolwr | 25 June 2020 |
|
|
||||
Susan Kent | Ymddiriedolwr | 25 June 2020 |
|
|
||||
ANN SIMS | Ymddiriedolwr | 02 August 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.