THRONE OF GRACE MINISTRIES INTERNATIONAL
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of Christianity through the preaching of the gospel of Christ, the holding of regular worship services, bible studies and home church meetings. Provides services (eg care/counselling).
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2009
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
- Ghana
Llywodraethu
- 16 Ionawr 2007: Cofrestrwyd
- 20 Ionawr 2015: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2007 | 30/09/2008 | 30/09/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £49 | £797 | £471 | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.44k | £7.44k | £1.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2011 | Heb ei gyflwyno |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 7 SEPTEMBER 2004
Gwrthrychau elusennol
(I) THE ADVANCEMENT OF CHRISTIANITY THROUGH THE PREACHING OF THE GOSPEL OF CHRIST, THE HOLDING OF REGULAR WORSHIP SERVICES, BIBLE STUDIES AND HOME CHURCH MEETINGS (II) THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP IN THE COMMUNITY PARTICULARLY THROUGH MEETING THE NEEDS OF THE HOMELESS, THE SICK, THE ELDERLY AND THOSE IN PRISON (III) TO CARRY OUT SUCH LAWFUL THINGS IN FURTHERANCE OF THE CHRISTIAN RELIGION WHICH THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE UNITED KINGDOM AND GHANA
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window