Hanes ariannol HOSPITALITY & HOPE
Rhif yr elusen: 1121702
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/07/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.65k | £4.16k | £3.78k | £16.05k | £171.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.28k | £2.08k | £3.80k | £10.93k | £176.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.