WILD FISH CONSERVATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote conservation, protection and sustainable exploitation of salmon, trout and other fish stocks of UK origin, and the conservation and improvement of the aquatic environment and ecosystems necessary for them to thrive. To advance public education relating to the above. To promote and conduct research related to the above.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£923,076
Roddion a chymynroddion | £757.14k | |
Weithgareddau elusennol | £101.63k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £11.75k | |
Arall | £52.55k |
Cyfanswm gwariant:
£1,060,813
Codi arian | £143.87k | |
Weithgareddau elusennol | £916.95k | |
Arall | £0 |
£1,165 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £143.87k | |
Gwariant elusennol | £916.95k |
Pobl

11 Gweithwyr
13 Ymddiriedolwyr
210 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£70k i £80k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 20 Mawrth 2008: Cofrestrwyd
- WildFish (Enw gwaith)
- SALMON & TROUT ASSOCIATION LIMITED (Enw blaenorol)
- SALMON & TROUT CONSERVATION UK (Enw blaenorol)
- SALMON & TROUT CONSERVATION UK (Enw blaenorol)
- WILD FISH CONSERVATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William David Anthony Hicks KC | Cadeirydd | 11 September 2014 |
|
|||||
Robert John Walton KC | Ymddiriedolwr | 26 February 2024 |
|
|
||||
Lucinda Mantle | Ymddiriedolwr | 10 March 2023 |
|
|
||||
Allan Digby Flower | Ymddiriedolwr | 25 November 2022 |
|
|
||||
Philip Chessum | Ymddiriedolwr | 25 November 2022 |
|
|
||||
PROFESSOR IAN GRAHAM COWX | Ymddiriedolwr | 05 May 2022 |
|
|||||
Philip Alastair Fairfax Studd | Ymddiriedolwr | 23 February 2022 |
|
|
||||
Professor Carl Derek Sayer | Ymddiriedolwr | 23 February 2022 |
|
|
||||
Robert James Hollis | Ymddiriedolwr | 23 February 2022 |
|
|
||||
Dr Angela Webb | Ymddiriedolwr | 27 November 2019 |
|
|
||||
Victor Beamish | Ymddiriedolwr | 28 November 2017 |
|
|
||||
Simon Browne | Ymddiriedolwr | 28 November 2017 |
|
|
||||
Neil Cooper | Ymddiriedolwr | 29 November 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £679.98k | £729.25k | £879.75k | £827.44k | £923.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £665.22k | £582.47k | £778.90k | £903.04k | £1.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £534.12k | £614.78k | £729.11k | £678.29k | £757.14k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £123.22k | £92.08k | £102.18k | £98.54k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £101.63k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.89k | £6.03k | £6.93k | £7.50k | £11.75k | |
|
Incwm - Arall | £13.75k | £16.36k | £41.54k | £43.11k | £52.55k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £8.95k | £80.00k | £93.51k | £59 | £56.96k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £578.57k | £514.89k | £680.99k | £743.56k | £916.95k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £86.66k | £67.58k | £97.92k | £159.47k | £143.87k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £30.49k | £32.66k | £27.83k | £31.54k | £50.18k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £9.72k | £3.96k | £7.58k | £7.50k | £3.81k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £354.26k | £376.95k | £402.43k | £369.16k | £321.77k | |
|
Cyfanswm asedau | £285.85k | £437.21k | £454.03k | £366.22k | £277.30k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £118.76k | £126.43k | £46.49k | £51.15k | £47.72k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 09 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 09 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 14 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 14 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 20/02/2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12/03/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15/04/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26/10/2012 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 04/08/2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23 SEP 2020 as amended on 05 Jul 2022
Gwrthrychau elusennol
1 TO PROMOTE FOR THE PUBLIC BENEFIT THE CONSERVATION, PROTECTION AND SUSTAINABLE EXPLOITATION OF SALMON, TROUT AND OTHER FISH STOCKS OF UNITED KINGDOM ORIGIN, AND THE CONSERVATION AND IMPROVEMENT OF THE AQUATIC ENVIRONMENT AND ECOSYSTEMS NECESSARY FOR THEM TO THRIVE. 2 THE ADVANCEMENT OF PUBLIC EDUCATION RELATING TO THE CONSERVATION OF THE AQUATIC ENVIRONMENT AND THE INTERACTION BETWEEN HUMAN BEINGS, THE ENVIRONMENT AND FISH, WHETHER THROUGH ANGLING OR OTHERWISE; 3 TO PROMOTE FOR THE PUBLIC BENEFIT, TRAINING IN WATER SAFETY, KNOWLEDGE OF THE AQUATIC ENVIRONMENT AND IDENTIFICATION OF AND RESPECT FOR ITS DEPENDENT SPECIES, INCLUDING FISH, WHETHER THROUGH ANGLING OR OTHERWISE; 4 TO PROMOTE RESEARCH AND TO PUBLISH THE USEFUL RESULTS THEREOF IN RESPECT OF THE FACTORS AFFECTING THE NATURAL AND ARTIFICIAL REGENERATION OF SALMON, TROUT AND OTHER FISHERIES IN THE UNITED KINGDOM INCLUDING THE GENERAL ECOLOGY OF RIVER CATCHMENTS AND THE MARINE ENVIRONMENT AND THE EFFECT OF COMMERCIAL, INDUSTRIAL AND LAND MANAGEMENT PRACTICE ON AQUATIC ECOSYSTEMS.
Maes buddion
UNITED KINGDOM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Kingsgate House
North Wing
Ground Floor
Newbury Road
ANDOVER
Hampshir
- Ffôn:
- 07496 358 016
- E-bost:
- info@wildfish.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window