Hanes ariannol NIDDERDALE VISUAL ARTS
Rhif yr elusen: 1117618
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.42k | £19.54k | £16.45k | £7.04k | £1.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.85k | £24.16k | £16.37k | £9.11k | £6.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £4.13k | £1.40k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £500 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.