HALESOWEN CHURCH OF ENGLAND VOLUNTARY AIDED SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The income received relates specifically to the letting of the School House.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2014
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dinas Birmingham
- Dinas Coventry
- Dudley
- Sandwell
- Solihull
- Walsall
- Wolverhampton
Llywodraethu
- 13 Medi 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEATHER JANE WEETMAN | Ymddiriedolwr | 20 November 2014 |
|
|
||||
Susan Jane Harding | Ymddiriedolwr | 07 October 2013 |
|
|
||||
Rev Dominic Melville | Ymddiriedolwr | 05 November 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.00k | £0 | £9.60k | £4.03k | £6.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 204 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 204 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 570 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 570 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 935 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 935 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1300 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1300 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1665 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1665 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED DATED 6 NOVEMBER 1838. AS AMENDED 5 SEPTEMBER 1845, 4 MARCH 1859, 14 JUNE 1859 AND 9 OCTOBER 1885
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PURPOSE OF ERECTING THEREON A SCHOOL ROOM OR SCHOOL ROOMS TO BE USED FOR THE EDUCATION OF POOR CHILDREN IN THE PRINCIPLES OF THE CHRISTIAN RELIGION ACCORDING TO THE DOCTRINES AND DISCIPLINE OF THE UNITED CHURCH OF ENGLAND AND IRELAND
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE, WEST MIDLANDS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
37 LINNET CLOSE
HALESOWEN
B62 8TW
- Ffôn:
- 01215591614
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window