FOCUS BANBURY COUNSELLING SERVICE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of affordable counselling to the people of Banbury and surrounding areas.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2011
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Northampton
- Swydd Rydychen
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 28 Mehefin 2007: Cofrestrwyd
- 25 Ebrill 2013: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2008 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.15k | £8.78k | £10.11k | £11.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.46k | £8.66k | £9.46k | £7.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2011 | 24 Ebrill 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2011 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2010 | 31 Mai 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2010 | 12 Ebrill 2011 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2009 | 16 Ebrill 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2009 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 7 NOVEMBER 2006
Gwrthrychau elusennol
1 TO PROMOTE HEALTH AND WELLBEING BY PROVIDING A COUNSELLING SERVICE TO ANYONE EXPERIENCING RELATIONAL DIFFICULTIES, DISTRESS OR FINANCIAL HARDSHIP IN BANBURY AND THE SURROUNDING AREAS OF OXFORDSHIRE, WARWICKSHIRE AND NORTHAMPTONSHIRE 2 TO PROMOTE AND PROVIDE EDUCATION AND TRAINING TO THE LOCAL COMMUNITY TO FURTHER THE KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING OF COUNSELLING AND ITS BENEFITS TO HEALTH AND WELLBEING.
Maes buddion
OXFORDSHIRE, WARWICKSHIRE, NORTHAMPTONSHIRE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window