Hanes ariannol ASHIANA SHEFFIELD
Rhif yr elusen: 1120401
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.29m | £1.84m | £3.58m | £4.87m | £5.62m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.35m | £1.86m | £3.18m | £3.60m | £4.52m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £12.50k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £72.36k | £69.86k | £246.09k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.52k | £4.51k | £30.14k | £31.87k | £10.09k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.27m | £1.82m | £3.55m | £4.83m | £5.61m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £167 | £167 | £55 | £10 | £595 | |
|
Incwm - Arall | £5.94k | £9.49k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.35m | £1.86m | £3.17m | £3.60m | £4.52m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £8.34k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £10.80k | £0 | £11.34k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £2.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.