FRIENDSHIP SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
FRIENDSHIP SOCIETY IS INVOLVED IN VARIOUS CHARITABLE ACTIVITIES INCLUDING ADVANCE OF THE EDUCATION BY PROVIDING THE PROVISION OF EDUCATION (NOT REQUIRED TO BE PROVIDED BY EDUCATIONAL ATHORITY) , PROVISION OF SPORT ACTIVITIES, THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION IN PARTICULAR BY THE PROVISION FOR RHYTHMIC GYMNASTIC. ASSISTANCE TO UKRAINIAN REFUGEES.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £13,789 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
46 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Caint
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 08 Hydref 2007: Cofrestrwyd
- SOUTH EAST RUSSIAN LANGUAGE SOCIETY FRIENDSHIP (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIYA TARABASA | Cadeirydd | 01 September 2018 |
|
|
||||
GALINA CLARK | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
ALINA SALES | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
TANYA BEVAN | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £251.71k | £260.25k | £177.56k | £235.64k | £258.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £254.44k | £258.57k | £168.19k | £239.12k | £267.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £20.99k | £8.58k | £13.79k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 92 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 92 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 17 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 17 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 23 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 21 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 21 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 11 SEPTEMBER 2006 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 20 MAY 2010
Gwrthrychau elusennol
3. OBJECTS THE OBJECTS FOR WHICH THE COMPANY IS FORMED SHALL BE TO: 3.1 ADVANCE THE EDUCATION OF ALL AGES AND ABILITIES OF THE PUBLIC IN THE LANGUAGE LITERATURE, HISTORY AND CULTURE OF RUSSIA, PRIMARY EDUCATION AND GENERAL SECONDARY EDUCATION. 3.32 RELIEVE POVERTY, IN PARTICULAR FOR RUSSIAN SPEAKING COMMUNITY BY THE PROVISION OR ASSISTING IN THE PROVISION OF INFORMATION, ADVICE, ASSISTANCE, COUNSELLING, TRANSLATION AND INTERPRETATION SERVICES IN MATTERS WHICH MAY INCLUDE ASYLUM, IMMIGRATION, DEBTS, WELFARE, HEALTH, EDUCATION, TRAINING AND EMPLOYMENT. 3.3 RELIEVE ISOLATION AND IMPROVE THE CONDITIONS OF LIFE OF THE RUSSIAN SPEAKING COMMUNITY IN THE SOUTH EAST THROUGH THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE.
Maes buddion
GREATER LONDON AND KENT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
105 WEST STREET
ERITH
KENT
DA8 1AG
- Ffôn:
- 01322330090
- E-bost:
- friendship@btinternet.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window