Hanes ariannol THE LOPPYLUGS AND BARBARA MORRISON CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1118962
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £233.97k £205.18k £226.18k £303.65k £301.51k
Cyfanswm gwariant £267.08k £194.80k £234.19k £276.16k £324.87k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A