AUGHTON AINSWORTH INTERNATIONAL FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity has leased a piece of land in Kampala Uganda and built an orphanage which is occupied by Blessed Hill Children Centre. The charity provides continuing monthly support to the orphanage.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Uganda
Llywodraethu
- 21 Mai 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Darren Harrison | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
EDWARD ALAN DOCKER | Ymddiriedolwr | 28 October 2021 |
|
|||||
Lorraine Maxine Williamson | Ymddiriedolwr | 18 December 2018 |
|
|
||||
ANDREW RICHARD WILLIAMSON | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £69.98k | £85.44k | £30.59k | £116.12k | £88.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £44.91k | £50.54k | £45.11k | £64.71k | £17.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 30 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 30 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 28 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 28 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 25 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 25 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 01 Medi 2021 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 01 Medi 2021 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 26 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 26 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 12 OCTOBER 2006
Gwrthrychau elusennol
(A) TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN ACCORDANCE WITH THE GOSPEL OF JESUS CHRIST; (B) THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP, EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY OF PEOPLE LIVING THROUGHOUT THE WORLD THROUGH THE PROVISION OF GRANTS, GOODS OR SERVICES; (C) THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PRESERVATION OF HEALTH EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY OF PEOPLE LIVING THROUGHOUT THE WORLD; (D) TO ADVANCE THE EDUCATION OF MEMBERS OF THE PUBLIC LIVING THROUGHOUT THE WORLD; (E) THE PROVISION OF ACCOMMODATION, OR ASSISTANCE IN SUCH PROVISION, FOR THE HOMELESS, ORPHANS AND WIDOWS IN SUCH PLACES AS MAY SEEM APPROPRIATE FROM TIME TO TIME; AND (F) THE FULFILLING OF SUCH OTHER PURPOSES AS MAY FROM TIME TO TIME BE RECOGNISED BY ENGLISH LAW AS BEING CHARITABLE AND WHICH THE CHARITY SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Aughton Ainsworth
2 Merchants Quay
Salford Quays
Manchester
M50 3XR
- Ffôn:
- 01618778555
- E-bost:
- info@aughtonainsworth.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window