Hanes ariannol POETRY LONDON LTD

Rhif yr elusen: 1119433
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £135.76k £160.78k £142.36k £117.36k £143.07k
Cyfanswm gwariant £135.46k £160.92k £169.41k £153.83k £145.80k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £93.15k N/A N/A N/A