Dogfen lywodraethu STOKESLEY & DISTRICT U3A
Rhif yr elusen: 1117650
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 31 AUG 2004 AS AMENDED ON 09 SEP 2009 AS AMENDED ON 12 OCT 2011 AS AMENDED BY SCHEME DATED 12 JUL 2018 AS AMENDED ON 11 AUG 2021 AS AMENDED ON 22 SEP 2021
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY’S OBJECT (‘THE OBJECT’) IS THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, AND IN PARTICULAR THE EDUCATION OF OLDER PEOPLE AND THOSE RETIRED FROM FULL TIME WORK, BY ALL MEANS INCLUDING ASSOCIATED ACTIVITIES CONDUCIVE TO LEARNING AND PERSONAL DEVELOPMENT IN STOKESLEY AND SURROUNDING AREA.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
STOKESLEY AND ITS SURROUNDING LOCALITY
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.