Hanes ariannol MARYMOUNT INTERNATIONAL SCHOOL

Rhif yr elusen: 1117786
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.73m £7.50m £8.63m £8.33m £9.03m
Cyfanswm gwariant £7.79m £7.75m £8.38m £8.57m £9.26m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £419.94k £343.63k £548.79k £214.49k £305.07k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £22.37k £16.84k £40.04k £250.22k £220.21k
Incwm - Weithgareddau elusennol £7.23m £7.12m £8.01m £7.68m £8.19m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £51.29k £14.20k £27.54k £187.54k £322.02k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £7.73m £7.69m £8.31m £8.50m £9.22m
Gwariant - Ar godi arian £56.79k £57.42k £71.15k £64.86k £41.72k
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £7.77k £39.29k £46.56k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0