FRIENDS AND ASSOCIATES OF BILLINGBOROUGH PRIMARY SCHOOL
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Raising money for Billingborough Primary School through various activities such as school discos, raffles and tombolas.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2014
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 23 Mawrth 2007: Cofrestrwyd
- 09 Chwefror 2017: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2009 | 31/08/2010 | 31/08/2011 | 31/08/2012 | 31/08/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.98k | £1.99k | £1.85k | £2.49k | £1.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.87k | £1.46k | £3.13k | £1.78k | £3.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2014 | 24 Medi 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2014 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2013 | Heb ei gyflwyno |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 29 NOVEMBER 2006
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS IN THE SCHOOL IN PARTICULAR BY 1. DEVELOPING EFFECTIVE RELATIONSHIPS BETWEEN THE STAFF, PARENTS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL; 2. ENGAGING IN ACTIVITIES OR PROVIDING FACILITIES OR EQUIPMENT WHICH SUPPORT THE SCHOOL AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS.
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE LINCOLNSHIRE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window