ymddiriedolwyr BHOLA'S CHILDREN
Rhif yr elusen: 1118345
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DINAH LEAH CARLOTTA WIENER | Cadeirydd | 19 February 2007 |
|
|
||||
Andrew Hogan | Ymddiriedolwr | 10 July 2018 |
|
|
||||
Freda Mary Graf | Ymddiriedolwr | 21 January 2014 |
|
|
||||
Nick Breeze | Ymddiriedolwr | 26 June 2013 |
|
|
||||
MS ANNE HAMILTON | Ymddiriedolwr | 29 April 2008 |
|
|
||||
MR SANDY ANSON | Ymddiriedolwr | 20 April 2007 |
|
|
||||
BARNABY MARK WIENER | Ymddiriedolwr | 19 February 2007 |
|
|
||||
BRUNA MARIA COLOMBO-OTTEN | Ymddiriedolwr | 19 February 2007 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.