DERBY REFUGEE FORUM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To relieve the needs of refugees and people seeking asylum and to advance them in life to assist them to adapt to life within their new community in particular by providing advice, practical assistance and liaising with other organisations that can help fulfil such purposes. To advance the education of the public in general about issues concerning refugees and those seeking asylum.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
51 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Derby
Llywodraethu
- 13 Tachwedd 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOAN STANNARD | Cadeirydd | 11 July 2011 |
|
|
||||
Susanna Petrosyan | Ymddiriedolwr | 23 September 2024 |
|
|
||||
Nedzad Salkic | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|
||||
Trish Haddon | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|
||||
Bethany Lesley Sheldon | Ymddiriedolwr | 04 October 2021 |
|
|
||||
Sarah Wall | Ymddiriedolwr | 04 October 2021 |
|
|
||||
Omar Hamed Elshafiee | Ymddiriedolwr | 04 October 2021 |
|
|
||||
Muna Younis | Ymddiriedolwr | 02 September 2019 |
|
|
||||
Nasrin Samavi | Ymddiriedolwr | 04 September 2017 |
|
|
||||
REVD MRS MAUREEN ANNE PRIDDIN BA DIPED | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
FERID KEVRIC | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.57k | £10.10k | £6.36k | £20.18k | £41.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.13k | £17.00k | £10.23k | £16.61k | £36.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.74k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 22 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 22 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 18 Ebrill 2023 | 18 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 22 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 19 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 19 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 16 NOVEMBER 2006 AS AMENDED 13 SEPTEMBER 2007
Gwrthrychau elusennol
1) TO RELIEVE THE NEEDS OF REFUGEES AND PEOPLE SEEKING ASYLUM IN DERBY AND TO ADVANCE THEM IN LIFE TO ASSIST THEM TO ADAPT TO LIFE WITHIN THEIR NEW COMMUNITY IN PARTICULAR BY PROVIDING ADVICE, PRACTICAL ASSISTANCE AND LIASING WITH OTHER ORGANISATIONS THAT CAN HELP FULFIL SUCH PURPOSES. 2) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN GENERAL ABOUT ISSUES CONCERNING REFUGEES AND THOSE SEEKING ASYLUM
Maes buddion
DERBY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BOSNIA & HERZEGOVINA CENTRE
99 CURZON STREET
DERBY
DE1 1LN
- Ffôn:
- 01332347497
- E-bost:
- drac2@hotmail.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window