SUSTAINABILITY PARTNERS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Support to individuals and self help groups working to improve their livelihoods and protect the environment.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Indonesia
- Nicaragwa
Llywodraethu
- 22 Mai 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGGIE-JO STJOHN | Ymddiriedolwr | 28 May 2013 |
|
|
||||
RONALD HENRY JAMES HOPWOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
AMY HOPWOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CORALIE ROSE HOPWOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £33.16k | £30.49k | £33.34k | £29.76k | £18.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.05k | £30.53k | £27.91k | £23.89k | £19.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 24 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 09 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 09 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 07 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 07 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 30 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 30 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 06 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 06 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 15 FEBRUARY 2007
Gwrthrychau elusennol
1. TO DEVELOP THE CAPACITY AND SKILLS OF THE MEMBERS OF SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED COMMUNITIES IN SUCH A WAY THAT THEY ARE BETTER ABLE TO IDENTIFY AND HELP MEET THEIR NEEDS AND TO PARTICIPATE MORE FULLY IN SOCIETY, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY SUPPORTING THE DEVELOPMENT OF SELF HELP ASSOCIATIONS. 2. TO RELIEVE FINANCIAL HARDSHIP, EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY, THROUGH THE PROVISION OF GRANTS, GOODS OR SERVICES. 3. TO PROMOTE THE PROTECTION AND SUSTAINABLE USE OF THE NATURAL ENVIRONMENT FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, THROUGH EDUCATION, TRAINING AND DEMONSTRATION PROJECTS.
Maes buddion
NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
18 WOODLANDS CLOSE
DIBDEN PURLIEU
SOUTHAMPTON
SO45 4JG
- Ffôn:
- 02380845901
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window