FRIENDS OF STAR OF HOPE (BULGARIA)
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Working with children in orphanages, adults in institutions, running a halfway house for young people leaving institutions to enable them to integrate into society, funding and arranging medical treatments for orphans and other children in deprived circumstances.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2019
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Cyllid Arall
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Bwlgaria
Llywodraethu
- 16 Mawrth 2007: Cofrestrwyd
- 11 Ionawr 2020: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2015 | 05/04/2016 | 05/04/2017 | 05/04/2018 | 05/04/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.04k | £1.53k | £1.84k | £728 | £198 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.08k | £2.63k | £1.53k | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2019 | 30 Rhagfyr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2018 | 30 Rhagfyr 2019 | 328 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2017 | 20 Ionawr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2016 | 20 Ionawr 2018 | 349 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2016 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 18 JANUARY 2007.
Gwrthrychau elusennol
I) TO RELIEVE THE NEEDS OF ABANDONED CHILDREN, ORPHANS AND ADULTS WITH PHYSICAL AND/OR MENTAL DISABILITIES AND FAMILIES LIVING IN EXTREME POVERTY WITHIN BULGARIA. II) TO ADVANCE EDUCATION AND RELIEVE NEED FOR PEOPLE LEAVING INSTITUTIONAL CARE IN BULGARIA WITH A VIEW TO PROMOTING THEIR PARTICIPATION IN SOCIETY. III) TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF RECREATION OR OTHER LEISURE-TIME OCCUPATION FOR CHILDREN AND ADULTS IN NEED IN BULGARIA IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE. IV) TO RELIEVE POVERTY AND MEET THE NEEDS OF SUPPORT WORKERS WORKING TO ACHIEVE THE ABOVE OBJECTS.
Maes buddion
BULGARIA.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window