Hanes ariannol WORCESTERSHIRE PARENT AND CARERS COMMUNITY
Rhif yr elusen: 1122583
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £44.02k | £45.56k | £60.77k | £31.36k | £45.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £34.92k | £42.89k | £45.91k | £41.48k | £46.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £5.02k | N/A | £6.76k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £4.45k | N/A | £3.90k | £6.66k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.