Hanes ariannol LIGHTHOUSE FURNITURE PROJECT LIMITED
Rhif yr elusen: 1120398
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £658.43k | £659.92k | £689.52k | £774.95k | £915.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £680.24k | £661.31k | £691.13k | £793.56k | £987.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £104.00k | £11.68k | £13.55k | £16.04k | £340.95k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £8.40k | £8.95k | £172.79k | £52.36k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £25.22k | £50.39k | £57.41k | £50.58k | £68.28k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £632.93k | £609.10k | £474.22k | £672.01k | £846.74k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £384 | £440 | £104 | £7 | £56 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £157.79k | £52.36k | £405 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £672.20k | £649.58k | £679.85k | £782.13k | £975.18k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £8.04k | £11.73k | £11.28k | £11.43k | £11.89k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £8.18k | £10.20k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.