MANSFIELD BOWLING CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Bowling Club is financed from Members funding.We offer help and opportunity to young and disabled people to persue this sporting activity.We raised funds to provide our clubhouse and green.The non profit making club is funded by subscriptions,raffles, events etc. Our new clubhouse is available for public letting and enhances our activities with off season indoor bowls and social evenings.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
17 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Derby
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 31 Ionawr 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christine Bagnall | Ymddiriedolwr | 24 March 2025 |
|
|
||||
Cheryl Crowe | Ymddiriedolwr | 24 March 2025 |
|
|
||||
Michael Cooper | Ymddiriedolwr | 24 March 2025 |
|
|
||||
Christopher Walker | Ymddiriedolwr | 24 March 2025 |
|
|
||||
Janet Parkin | Ymddiriedolwr | 24 March 2025 |
|
|
||||
Catherine Heslop | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
Malc Fokes | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
Jane Hurst | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
Richard Czubkowski | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
Paul Sanderson | Ymddiriedolwr | 22 March 2021 |
|
|
||||
Dawn Wood | Ymddiriedolwr | 22 March 2021 |
|
|
||||
HAZEL SOUTHERINGTON | Ymddiriedolwr | 24 March 2014 |
|
|
||||
JOHN STUART HALLOWS | Ymddiriedolwr | 25 March 2013 |
|
|
||||
ELEANOR MARGARET LAKE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.10k | £23.60k | £21.27k | £23.92k | £29.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.82k | £19.01k | £13.67k | £20.58k | £26.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £12.50k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 04 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 07 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM OF ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 19 SEPTEMBER 2006
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE A BOWLS CLUB IN MANSFIELD, NOTTINGHAMSHIRE, IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC. THE CLUB IS PROVIDED WITH THE OBJECT OF THE IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THOSE PEOPLE IN NEED OF THE FACILITIES.
Maes buddion
NOTTINGHAMSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
7 Orchid Grove
Pleasley
MANSFIELD
NG19 7FJ
- Ffôn:
- 01623810565
- E-bost:
- eleanormlake@hotmail.co.uk
- Gwefan:
-
mansfieldbowlingclub.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window