Hanes ariannol THROUGHCARE HOUSING & SUPPORT LTD

Rhif yr elusen: 1117761
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/11/2019 30/11/2020 30/11/2021 30/11/2022 30/11/2023
Cyfanswm Incwm Gros £354.72k £328.96k £348.66k £401.46k £426.83k
Cyfanswm gwariant £334.08k £375.24k £369.20k £377.64k £408.98k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £354.72k £328.96k £348.66k £289.08k £408.06k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A