ymddiriedolwyr GLOSSOPDALE FURNITURE PROJECT
Rhif yr elusen: 1118353
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stella Quinn | Cadeirydd | 14 June 2018 |
|
|
||||
Julia Brunt | Ymddiriedolwr | 16 July 2022 |
|
|||||
Barry Doyle | Ymddiriedolwr | 14 May 2022 |
|
|
||||
Janice Crompton | Ymddiriedolwr | 17 February 2021 |
|
|
||||
Angela Dale | Ymddiriedolwr | 17 February 2021 |
|
|
||||
Ian Roberts | Ymddiriedolwr | 19 February 2020 |
|
|
||||
JANET CHRISTINE LEE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.