Dogfen lywodraethu BLIND CRICKET ENGLAND AND WALES (BCEW)
Rhif yr elusen: 1118729
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 04 NOV 2016 AS AMENDED ON 10 MAR 2007 AS AMENDED ON 03 DEC 2016 as amended on 28 Feb 2020 as amended on 24 Feb 2020
Gwrthrychau elusennol
2. Objects The object of the Association is to promote the playing of blind cricket as an amateur sport for the benefit of individuals suffering from a serious vision impairment.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.