SOMEBODY'S DAUGHTER MEMORIAL FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1. The relief of sickness and distress amongst people working as prostitutes, in particular but not exclusively, those affected by substance misuse by providing approriate information, support and treatment to them and support to their families. 2. To advance the education of the public in the misuse of drugs and other addictive substances.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2017
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Suffolk
Llywodraethu
- 07 Chwefror 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIZABETH MARY HARSANT | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
NIGEL PICKOVER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
REV PAUL DALTRY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
LESLEY DOLPHIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
DAVID RICHARD SHEEPSHANKS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
GRAEME KALBRAIER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
CHRIS MOLE MP | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £1.84k | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 88 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 88 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 454 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 454 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 819 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 819 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1184 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1184 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1549 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1549 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 21 DECEMBER 2006
Gwrthrychau elusennol
1) PROTECT AND PRESERVE GOOD HEALTH BY PROMOTING THE PREVENTION, DIAGNOSIS AND TREATMENT OF SUBSTANCE MISUSE, DRUG AND ALCOHOL ADDICTION AND RELATED HEALTH PROBLEMS AND PROVIDE COUNSELLING, INFORMATION AND SUPPORT SERVICES TO THE USERS OF DRUGS AND OTHER ADDICTIVE SUBSTANCES AND THEIR FAMILIES; 2) RELIEVE SICKNESS AND DISTRESS AMONGST PEOPLE WORKING AS PROSTITUTES, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THOSE AFFECTED BE SUBSTANCE MISUSE, BY PROVIDING APPROPRIATE INFORMATION, SUPPORT AND TREATMENT; 3) ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE MISUSE OF DRUGS AND OTHER ADDICTIVE SUBSTANCES.ROPRIATE FOR THE PURPOSE OF VIEWING AND RESEARCH (AND PUBLICATION OF THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH).
Maes buddion
IPSWICH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Ipswich Borough Council
15-17 Grafton House
Russell Road
Ipswich
Suffolk
IP9 1DU
- Ffôn:
- 01473433704
- E-bost:
- enquiry@ipswich.gov.uk
- Gwefan:
-
ipswich.gov.uk/somebodys+daughter
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window