Hanes ariannol THE PHOENIX TRUST (MILTON) LTD

Rhif yr elusen: 1118548
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £115.81k £175.35k £184.76k £193.02k £259.62k
Cyfanswm gwariant £136.71k £128.92k £160.18k £190.80k £207.39k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £68.73k £94.30k £117.19k £134.81k £152.44k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k N/A N/A N/A