Ymddiriedolwyr THE PHOENIX TRUST (MILTON) LTD

Rhif yr elusen: 1118548
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Anna-Lisa Maria Ghale Cadeirydd 17 April 2023
Dim ar gofnod
Elizabeth Hearmon Ymddiriedolwr 11 April 2025
Dim ar gofnod
Howard Edward Scarborough Mr Ymddiriedolwr 07 April 2025
Dim ar gofnod
Neil Trevor Cook Ymddiriedolwr 02 October 2024
Dim ar gofnod
Graham John Thomas Ymddiriedolwr 03 September 2024
Dim ar gofnod
Stephen Mark Bentley Ymddiriedolwr 03 September 2024
Dim ar gofnod
Malcolm Howting Ymddiriedolwr 20 September 2023
Dim ar gofnod
Rebecca Jane Munns Ymddiriedolwr 13 April 2021
Dim ar gofnod
Charles Hobley Ymddiriedolwr 21 April 2015
Dim ar gofnod
Norman Jones Ymddiriedolwr 26 June 2013
Dim ar gofnod