Hanes ariannol CASTLE CAVENDISH FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1119003
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £797.77k | £1.03m | £905.95k | £1.09m | £1.13m | |
|
Cyfanswm gwariant | £783.15k | £1.03m | £1.04m | £1.11m | £1.08m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £250.18k | £461.92k | £438.71k | £545.20k | £518.30k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £547.49k | £573.03k | £419.64k | £529.89k | £616.30k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £250.28k | £461.92k | £438.71k | £545.20k | £518.30k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £100 | £0 | £47.60k | £11.86k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £780.87k | £1.03m | £1.04m | £1.10m | £1.07m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.28k | £3.64k | £1.37k | £15.29k | £12.22k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £59.91k | £42.11k | £48.53k | £52.37k | £41.94k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £452.03k | £362.53k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.