BLACK DIAMOND TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Children's charity that aims to assist grass-root NGU's in developing countries in the provision of sustainable education and healthcare of children.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 July 2015
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Ghana
- Guatemala
- Nigeria
- Zambia
Llywodraethu
- 08 Chwefror 2007: Cofrestrwyd
- 11 Ebrill 2018: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/07/2011 | 30/07/2012 | 30/07/2013 | 30/07/2014 | 30/07/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £450 | £130 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £212 | £150 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Gorffennaf 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Gorffennaf 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Gorffennaf 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Gorffennaf 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Gorffennaf 2015 | 05 Gorffennaf 2016 | 36 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Gorffennaf 2015 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Gorffennaf 2014 | 26 Medi 2015 | 119 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Gorffennaf 2014 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 29 OCTOBER 2006
Gwrthrychau elusennol
1.TO RELIEVE SICKNESS AND TO PRESERVE THE HEALTH OF CHILDREN WITHIN THE DESIGNATED GEOGRAPHICAL LOCATIONS (DEVELOPING COUNTRIES) BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF MEDICAL EQUIPMENT, FACILITIES AND SERVICES. 2.TO AND ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN WITHIN THE DESIGNATED GEOGRAPHICAL LOCATIONS (DEVELOPING COUNTRIES) BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF ACADEMIC SPONSORSHIP AND SUPPLYING EDUCATIONAL MATERIALS
Maes buddion
OVERSEAS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window