CHILDREN'S EARLY INTERVENTION TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1. to disseminate research evidence on effective strategies and the availability of training in such programmes 2. to obtain resources to establish research into effective interventions 3. to act as a resource signposting parents, teachers and children to statutory and voluntary organisations that deliver effective services
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru
Llywodraethu
- 12 Gorffennaf 2007: Cofrestrwyd
- INCREDIBLE YEARS CYMRU (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hefin Francis | Cadeirydd | 01 March 2018 |
|
|
||||
Dr Peter Anthony Woods | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|
||||
Nia Alanna MacCallum-Roberts | Ymddiriedolwr | 26 January 2022 |
|
|
||||
Alon Williams | Ymddiriedolwr | 27 July 2018 |
|
|
||||
DR Pam Martin-Forbes | Ymddiriedolwr | 27 July 2018 |
|
|
||||
Nia Heledd Hall | Ymddiriedolwr | 05 June 2015 |
|
|||||
Dr NIA GRIFFITH | Ymddiriedolwr | 29 January 2012 |
|
|
||||
PAULINE WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 29 January 2012 |
|
|
||||
Professor TRACEY BYWATER | Ymddiriedolwr | 16 August 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £47.51k | £53.35k | £42.73k | £63.58k | £73.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £38.92k | £38.74k | £33.35k | £30.56k | £69.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £17.28k | £6.45k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 16 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 16 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 17 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 17 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 16/08/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 08/06/2007 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 23/05/2011
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT IN THE SUBJECT OF EVIDENCE BASED INTERVENTION PROGRAMMES WITHIN FAMILIES, SCHOOLS AND OTHER SOCIAL GROUPS TO PREVENT OR REDUCE VIOLENCE AND TO DEVELOP CHILDREN'S SOCIAL AND EMOTIONAL COMPETENCE; AND TO PROMOTE PUBLIC BENEFIT RESEARCH INTO EVIDENCE BASED INTERVENTION PROGRAMMES AND TO PUBLISH THE RESULTS THEROF
Maes buddion
WALES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Children's Early Intervention Trust
Nantlle Building
Normal Site
Bangor university
BANGOR
Gwynedd
- Ffôn:
- 01248383758
- E-bost:
- natalie.williams@bangor.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window