ymddiriedolwyr CHILDREN'S EARLY INTERVENTION TRUST
Rhif yr elusen: 1120056
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hefin Francis | Cadeirydd | 01 March 2018 |
|
|
||||
Dr Peter Anthony Woods | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|
||||
Nia Alanna MacCallum-Roberts | Ymddiriedolwr | 26 January 2022 |
|
|
||||
Alon Williams | Ymddiriedolwr | 27 July 2018 |
|
|
||||
DR Pam Martin-Forbes | Ymddiriedolwr | 27 July 2018 |
|
|
||||
Nia Heledd Hall | Ymddiriedolwr | 05 June 2015 |
|
|||||
Dr NIA GRIFFITH | Ymddiriedolwr | 29 January 2012 |
|
|
||||
PAULINE WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 29 January 2012 |
|
|
||||
Professor TRACEY BYWATER | Ymddiriedolwr | 16 August 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.