FRIENDS OF SUNERA FOUNDATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Friends of Sunera Foundation (FSF) supports the work of Sunera Foundation (SF) in Sri Lanka by creating a steady and reliable source of funds. Donors in Britain are given the opportunity to learn more about SF's work, to make one-off or regular donations, and to raise funds themselves. We are also interested in helping people here with relevant skills and talents to work with SF in Sri Lanka.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 26 Mawrth 2007: Cofrestrwyd
- 22 Chwefror 2018: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.59k | £18.34k | £29.73k | £20.53k | £24.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.01k | £16.17k | £29.60k | £19.39k | £1.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2017 | 19 Chwefror 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2016 | 02 Chwefror 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2015 | 09 Mawrth 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2015 | 09 Mawrth 2016 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2014 | 06 Ionawr 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2014 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 22 FEBRUARY 2007
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND SUPPORT THE PERSONAL DEVELOPMENT OF SRI LANKANS WHO ARE DISABLED, SUFFERING FROM TRAUMA OR DISADVANTAGED OR MARGINALISED BY THEIR SOCIETY BY SUPPORTING THE ACTIVITIES OF SUNERA FOUNDATION, SRI LANKA WHICH ARE RECOGNISED AS CHARITABLE UNDER ENGLISH LAW.
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE NATIONAL AND OVERSEAS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window