ymddiriedolwyr THE SURREY CRICKET BOARD
Rhif yr elusen: 1118770
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carol Potter Marmol | Cadeirydd | 24 November 2023 |
|
|
||||
Rawle Emerson Beckles | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|||||
Dunstan Dennis Holder | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|
||||
Laura Pierce | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|
||||
Arun Harinath | Ymddiriedolwr | 23 November 2020 |
|
|
||||
Crispin Lyden-Cowan | Ymddiriedolwr | 18 November 2019 |
|
|||||
Nigel Martyn | Ymddiriedolwr | 18 November 2019 |
|
|
||||
Emma Lewendon | Ymddiriedolwr | 28 January 2019 |
|
|
||||
Sean Patrick Keaton | Ymddiriedolwr | 19 November 2018 |
|
|||||
Sophia Aemilia Alison Kent | Ymddiriedolwr | 20 November 2017 |
|
|||||
Barbar Qureshi | Ymddiriedolwr | 27 March 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.