ymddiriedolwyr SHOREHAM & SOUTHWICK U3A
Rhif yr elusen: 1117982
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Lawrence | Cadeirydd | 25 November 2022 |
|
|
||||
Joanne Matthews | Ymddiriedolwr | 17 November 2023 |
|
|
||||
Colin Johnson | Ymddiriedolwr | 17 November 2023 |
|
|
||||
Alan Cross | Ymddiriedolwr | 14 February 2023 |
|
|
||||
ROSS WORKMAN | Ymddiriedolwr | 25 November 2022 |
|
|
||||
Karen Hewitt | Ymddiriedolwr | 25 November 2022 |
|
|||||
Sheila Brady | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|
||||
Laura Watson | Ymddiriedolwr | 10 March 2020 |
|
|
||||
Anthony Alfred Bourne | Ymddiriedolwr | 13 November 2018 |
|
|
||||
Sorrel Jane Bourne | Ymddiriedolwr | 13 November 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.