BLEAN SCHOOL PTFA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO RAISE FUNDS TO BENEFIT THE CHILDREN OF BLEAN SCHOOL. ACHIEVED BY THE PURCHASE OF ADDITIONAL PLAYGROUND, CLASSROOM AND TECHNICAL EQUIPMENT. WE ALSO CONTRIBUTE TO THE FUNDING OF EXTRA CURRICULUM ACTIVIITES FOR THE CHILDREN SUCH AS EDUCATIONAL WORKSHOPS.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Caint
Llywodraethu
- 09 Hydref 2008: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helene Eriksen | Cadeirydd | 01 January 2022 |
|
|
||||
Victoria Hunt | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Jessica Hirsh | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
HUGH WILLIAM SAMUELSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £3.78k | £12.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £192 | £11.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 07 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 07 Tachwedd 2024 | 281 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 21 Ebrill 2023 | 233 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 21 Ebrill 2023 | 598 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 21 Ebrill 2023 | 963 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 1 OCTOBER 2008
Gwrthrychau elusennol
DEVELOPING EFFECTIVE RELATIONSHIPS BETWEEN THE STAFF, PARENTS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL; ENGAGING IN ACTIVITIES OR PROVIDING FACILITIES OR EQUIPMENT WHICH SUPPORT THE SCHOOL AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS.
Maes buddion
BLEAN SCHOOL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Blean Cp School
Whitstable Road
Blean
CANTERBURY
Kent
CT2 9ED
- Ffôn:
- 01227 471254
- E-bost:
- ptfa@blean.kent.sch.uk
- Gwefan:
-
bleanprimaryschool.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window