KESWICK AND DISTRICT FAIR TRADE CAMPAIGN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Campaign held an Annnual General Meeting on June 6th 2018 at which the Accounts for the year were presented. The secretary gave a report outlining our activities. We held events which highlighted the importance of buying Fairtrade goods for the producers in the developing world. We wrote articles and gave talks on the benefits of Fairtrade.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cumbria
- Ethiopia
Llywodraethu
- 27 Tachwedd 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patricia Howell | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|
||||
Johanna Mary Mayer Alberti | Ymddiriedolwr | 18 October 2003 |
|
|
||||
MR JOE HUMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.00k | £818 | £813 | £813 | £740 | |
|
Cyfanswm gwariant | £834 | £450 | £599 | £600 | £1.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 19 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 06 Mawrth 2024 | 6 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 13 Mawrth 2023 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 16 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 16 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20/03/2003 AS AMENDED ON 29/09/2006 AS AMENDED ON 05/10/2007 AS AMENDED ON 26/10/2012
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF POVERTY IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES THINK FIT, INCLUDING BY RAISING PUBLIC AWARENESS IN KESWICK AND DISTRICT OF THE BENEFITS TO POOR THIRD WORLD PRODUCERS OF THE FAIRTRADE LABEL AND BY ENCOURAGING THE PEOPLE IN KESWICK AND DISTRICT TO SELL, SERVE AND BUY GOODS BEARING THE FAIRTRADE LABEL
Maes buddion
KESWICK AND DISTRICT, AND THIRD WORLD COUNTRIES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1-2 Church Row
Threlkeld
KESWICK
CA12 4SJ
- Ffôn:
- 01768779199
- E-bost:
- johanna.alberti@btinternet.com
- Gwefan:
-
fairtradekeswick.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window